ymddiriedolwyr RANBY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 224966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wayne Andrew Holtom | Cadeirydd | 12 April 2022 |
|
|
||||
Grant Richard Rawlins | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||
Stephen O'Brien Crawley | Ymddiriedolwr | 24 August 2018 |
|
|
||||
MR GEOFF CARSWELL | Ymddiriedolwr | 14 August 2018 |
|
|
||||
Margaret Anne Dobson | Ymddiriedolwr | 11 June 2014 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Emblen | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|
||||
JOHN EDWARD HILTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CLIVE HEBDON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.