ymddiriedolwyr DERBYSHIRE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 225031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Rosemary Diane Annable | Cadeirydd | 14 June 2017 |
|
|
||||
Dr Jane Lois Ainsworth | Ymddiriedolwr | 20 May 2023 |
|
|
||||
Dr Richard Clark | Ymddiriedolwr | 20 May 2023 |
|
|||||
John Holland D'Arcy | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|||||
Anne Hardesty Allcock | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
||||
Denise Margaret Grace | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Janette Evelyne Jackson | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Susan Marilyn Peberdy | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
JANE MARY HEGINBOTHAM | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Ian Hope Mitchell | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.