ymddiriedolwyr WARKWORTH WAR MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 225812
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Burnham | Cadeirydd | 11 October 2016 |
|
|
||||
Stephanie Hall | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
JEFFREY GEORGE WATSON | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Jonathan Willey | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Barry Lawrence Jones | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Dr Marion Ellen Jones | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||
Yvonne Liliane Stoddart | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
Dr Timothy John Buchanan Gray | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.