Hanes ariannol BRITISH HEART FOUNDATION
Rhif yr elusen: 225971
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £338.00m | £336.50m | £225.30m | £351.70m | £381.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £366.90m | £356.50m | £242.30m | £297.30m | £370.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £33.40m | £1.80m | £3.70m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £136.10m | £132.50m | £117.80m | £147.00m | £142.20m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £194.90m | £196.60m | £71.30m | £200.20m | £229.40m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £100.00k | £300.00k | £3.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.90m | £6.50m | £2.70m | £2.60m | £5.90m | |
|
Incwm - Arall | £100.00k | £900.00k | £33.40m | £1.60m | £100.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £84.90m | £80.80m | £77.60m | £102.60m | £95.00m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £149.30m | £127.60m | £74.20m | £87.70m | £133.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £43.10m | £40.00m | £27.40m | £31.30m | £33.00m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £500.00k | £400.00k | £400.00k | £400.00k | £400.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £113.90m | £92.90m | £46.90m | £59.10m | £97.40m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.30m | £1.30m | £1.00m | £1.10m | £900.00k | |
|
Gwariant - Arall | £174.50m | £188.90m | £140.70m | £178.30m | £204.00m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.