Hanes ariannol THE HARTLEY TRUST
Rhif yr elusen: 226021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.59m | £1.61m | £1.98m | £1.85m | £1.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.38m | £1.27m | £1.71m | £1.88m | £2.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £30.17k | £76.51k | £170.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £390.14k | £423.65k | £436.72k | £449.46k | £472.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.18m | £1.14m | £1.15m | £1.10m | £1.21m | |
|
Incwm - Arall | £14.50k | £50.70k | £362.47k | £227.18k | £77.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | £967.43k | £1.09m | £1.09m | £1.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £354.56k | £303.62k | £498.95k | £469.08k | £390.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.11k | £20.06k | £21.40k | £31.80k | £36.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £70.37k | £11.92k | £71.48k | £50.35k | £35.70k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £354.56k | £303.62k | £498.95k | £469.08k | £390.47k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £118.97k | £314.60k | £842.85k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.