Hanes ariannol Prosper Wakefield District Ltd
Rhif yr elusen: 226121
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £809.66k | £899.30k | £805.72k | £674.88k | £142.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £821.08k | £754.21k | £586.75k | £685.66k | £758.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £600 | £1.20k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £343.22k | £310.73k | £241.49k | £9.47k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £466.45k | £588.56k | £563.64k | £664.21k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £1.20k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £357.06k | £705.47k | £542.83k | £642.71k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £50.73k | £48.73k | £43.92k | £42.95k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.00k | £7.75k | £6.61k | £46.83k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £203.60k | £148.37k | £37.61k | £331.48k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £48.73k | £43.92k | £42.95k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £413.29k | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.