ymddiriedolwyr NORTHUMBERLAND AGED MINEWORKERS' HOMES ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 227044
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan George Sambrook | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Hugh Gallacher | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
George Edward Graham | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
MARK FITTON | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|||||
George Edward Wilson | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Norman Partis | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
John Gobin | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
IAN LAVERY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN PEASE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.