ymddiriedolwyr CRAWLEY DOWN VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 227048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Hazel Welchman | Cadeirydd | 01 January 2015 |
|
|
||||
Ian Maudsley | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
John Holman | Ymddiriedolwr | 12 March 2016 |
|
|
||||
Elizabeth Spencer | Ymddiriedolwr | 12 March 2016 |
|
|
||||
David Adrian Lucas | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|
||||
jill Lucas | Ymddiriedolwr | 12 March 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.