ymddiriedolwyr VICTORY HALL
Rhif yr elusen: 227978
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Smith | Cadeirydd | 01 January 2015 |
|
|
||||
HELEN OMAN | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
David Richards | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Linda Short | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
ALAN ETHERIDGE | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
Christopher Pierpoint | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
HELEN MOURDANT | Ymddiriedolwr | 22 August 2015 |
|
|
||||
Barry McConway | Ymddiriedolwr | 01 January 2011 |
|
|
||||
Tony Musgrave | Ymddiriedolwr | 01 April 2005 |
|
|
||||
SIMON GREENWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILL GIBSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.