Hanes ariannol THE ROYAL COLLEGE OF PSYCHIATRISTS
Rhif yr elusen: 228636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.88m | £21.48m | £18.22m | £21.10m | £22.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.31m | £21.46m | £19.39m | £20.51m | £23.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.34m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.19m | £3.17m | £2.85m | £2.25m | £2.96m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £204.00k | £116.00k | £121.00k | £98.00k | £56.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.02m | £20.77m | £17.55m | £20.52m | £22.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £246.00k | £268.00k | £186.00k | £159.00k | £215.00k | |
|
Incwm - Arall | £405.00k | £335.00k | £361.00k | £327.00k | £344.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.00m | £21.12m | £19.15m | £20.21m | £22.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £311.00k | £346.00k | £247.00k | £297.00k | £344.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £270.00k | £172.00k | £292.00k | £294.00k | £301.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £61.00k | £66.00k | £0 | £0 | £85.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.