ymddiriedolwyr THE PIRBRIGHT INSTITUTE
Rhif yr elusen: 228824
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Tsang | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Tamsin Webster | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Dr Linda Magee OBE | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Professor Charles Michael Turner | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Professor Deenan Pillay | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Alison Hardy | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Rona Chester | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Paul Logan | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Jane Tirard | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Jon Coles | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Professor Vince Emery | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.