ymddiriedolwyr WOMEN'S INSTITUTE - SAWTRY
Rhif yr elusen: 229016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline SVENSSON | Cadeirydd | 01 November 2016 |
|
|
||||
Emma Bonham-Murton | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Hilary Hinchliffe | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Judith Mary Glass | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Patricia Edwards | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Rosemary Jubb | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
Wendy Hunt | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
MRS JANET BAILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.