Dogfen lywodraethu SHIRLEY COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 229066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED AND CONSTITUTION DATED 12 APRIL 1948 AS AMENDED 22 NOVEMBER 1991, 23 APRIL 1993 AND 11 MAY 2001. AS AMENDED ON 28 JAN 2022
Gwrthrychau elusennol
COMMUNITY ASSOCIATION TO FURTHER HEALTH, ADVANCE EDUCATION, PROVIDE MEETING PLACES AND FACILITIES FOR PHYSICAL AND MENTAL TRAINING AND RECREATION AND DEVELOPMENT AND OTHER CHARITABLE PURPOSES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SHIRLEY AND NEIGHBOURHOOD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.