ymddiriedolwyr BRISTOL AND AVON ARCHAEOLOGICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 229317
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr James Lyttleton | Cadeirydd | 09 March 2022 |
|
|
||||
Donal Lucey | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Kate Iles | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Stephen Hastings | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
||||
JULIE KAREN BASSETT | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
||||
BRUCE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|
||||
Dr PAULA JUDY GARDINER | Ymddiriedolwr | 22 July 2013 |
|
|
||||
BEVERLEY ARTHUR KNOTT | Ymddiriedolwr | 22 July 2013 |
|
|
||||
KEITH STENNER | Ymddiriedolwr | 22 July 2013 |
|
|
||||
MICHAEL ANDREW GWYTHER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.