Dogfen lywodraethu THE LEAGUE OF FRIENDS OF STROUD HOSPITALS AND THE HEALTH CENTRE
Rhif yr elusen: 230803
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 14/03/1964 AS AMENDED ON 21/07/1969 AS AMENDED ON 29/04/1976 AS AMENDED ON 11/04/1980 AS AMENDED ON 28/06/1982 AS AMENDED ON 22/09/2011
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PATIENTS FORMER PATIENTS AND POTENTIAL PATIENTS OF THE STROUD HOSPITALS AND THE BEACHES GREEN HEALTH CENTRE WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED, INFIRM OR IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE AND, GENERALLY, TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE SAID HOSPITALS AND HEALTH CENTRE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
STROUD AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.