ymddiriedolwyr THE ROYAL AIR FORCES ASSOCIATION - CROOK AND DISTRICT BRANCH
Rhif yr elusen: 231579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Heatherington | Cadeirydd | 22 March 2019 |
|
|
||||
David Malcolm Kitching | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Angela Rudkin | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Alan Myers | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
Sharon Abbott | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
John Abbott | Ymddiriedolwr | 20 March 2020 |
|
|
||||
Paul Abbott | Ymddiriedolwr | 20 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.