Hanes ariannol SEAFARERS HOSPITAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 231724
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £573.36k | £290.84k | £154.42k | £398.40k | £518.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £761.66k | £826.56k | £724.28k | £670.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £370.59k | N/A | N/A | N/A | £71.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.64k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £194.13k | N/A | N/A | N/A | £168.31k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £15.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £70.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.08m | N/A | N/A | N/A | £632.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £42.17k | N/A | N/A | N/A | £38.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.80k | N/A | N/A | N/A | £23.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £366.59k | N/A | N/A | N/A | £142.59k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £42.17k | N/A | N/A | N/A | £38.04k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.