Dogfen lywodraethu THE LUTHERAN COUNCIL OF GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 232042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21/11/1955 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/06/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/06/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/06/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/06/2013 AS AMENDED ON 30 SEP 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 JUN 2021
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY IS ESTABLISHED FOR THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION BY BEARING WITNESS BEFORE THE WORLD TO THE GOSPEL OF JESUS CHRIST AS THE POWER OF GOD FOR SALVATION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.