Hanes ariannol ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS LEEDS, WAKEFIELD AND DISTRICT BRANCH
Rhif yr elusen: 232223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £586.71k | £863.70k | £527.90k | £817.59k | £812.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £831.45k | £821.85k | £812.69k | £994.24k | £923.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £140.96k | £96.82k | £443 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £117.02k | £582.29k | £248.56k | £301.92k | £237.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £381.95k | £216.36k | £0 | £0 | £475.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £57.65k | £51.75k | £268.32k | £449.93k | £92.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22.76k | £11.97k | £10.54k | £8.13k | £6.23k | |
|
Incwm - Arall | £7.33k | £1.33k | £472 | £57.61k | £444 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £75.92k | £371.38k | £14.91k | £163.73k | £152.25k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £432.09k | £401.43k | £441.21k | £521.40k | £442.51k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £399.36k | £420.42k | £371.48k | £472.84k | £481.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.55k | £4.15k | £4.21k | £7.56k | £2.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.36k | £3.22k | £3.79k | £3.80k | £1.17k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.