ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS LEEDS, WAKEFIELD AND DISTRICT BRANCH
Rhif yr elusen: 232223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharron Scrupps | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Natalie Camilla Rogers | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Samuel Byron Bayley | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Alexandra Hanna | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Emily Charlotte Waddington | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Jamie Robert Burge | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Robert Graham | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|||||
Stewart William Francis Cox | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Katherine Ann Walley | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||
Duncan Chappell | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.