Hanes ariannol ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS LIVERPOOL BRANCH
Rhif yr elusen: 232254
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £367.75k | £161.88k | £209.60k | £4.08m | £162.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £612.66k | £410.88k | £155.87k | £582.14k | £91.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £49.97k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £2.44k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £3.15k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £4.02m | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £19.69k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £576.63k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £5.52k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £22.88k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £5.52k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.