Hanes ariannol ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS PRESTON AND DISTRICT BRANCH
Rhif yr elusen: 232256
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £212.45k | £317.25k | £418.27k | £497.97k | £713.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £333.94k | £396.93k | £404.14k | £449.96k | £512.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £52.32k | £41.66k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £437.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £275.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £527 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £112 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £293.32k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £345.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £167.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £17.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.