Hanes ariannol THE ABBEYFIELD BLACKPOOL SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 232276
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £305.12k | £304.37k | £303.09k | £436.42k | £196.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £278.30k | £357.13k | £294.92k | £297.84k | £245.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.