ymddiriedolwyr THE LITTLE ANGEL THEATRE
Rhif yr elusen: 232488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lydia Mary Cotton | Cadeirydd | 17 June 2020 |
|
|
||||
Jayda Zaheda Khatun | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Gregory James Gray | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Monique Ann Marie Johnson | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Matthew Nicholas Parritt | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Bonnie Royal | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
Linda Joan Stanfield | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Wright | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|||||
Christopher Lowry | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.