Hanes ariannol THE PROVINCE OF GREAT BRITAIN OF THE INSTITUTE OF THE BROTHERS OF THE CHRISTIAN SCHOOLS (THE DE LA SALLE BROTHERS)
Rhif yr elusen: 232632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.25m | £2.24m | £2.42m | £2.18m | £2.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.69m | £4.59m | £3.48m | £4.14m | £3.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £789.46k | £616.82k | £827.11k | £568.16k | £833.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £61.73k | £44.45k | £85.05k | £37.51k | £49.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £242.53k | £251.13k | £114.05k | £107.46k | £213.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.07m | £1.14m | £1.32m | £1.05m | £796.60k | |
|
Incwm - Arall | £88.96k | £184.22k | £68.70k | £421.64k | £532.41k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.21m | £2.36m | £3.34m | £2.84m | £2.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £112.13k | £111.06k | £140.60k | £114.02k | £96.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.82k | £42.40k | £24.40k | £27.20k | £27.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £25.48k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £112.13k | £111.06k | £140.60k | £114.02k | £96.75k | |
|
Gwariant - Arall | £7.37m | £2.12m | £0 | £1.19m | £740.38k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.