Hanes ariannol LIVERPOOL ROMAN CATHOLIC ARCHDIOCESAN TRUST
Rhif yr elusen: 232709
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.93m | £31.73m | £20.41m | £35.09m | £38.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.71m | £35.03m | £28.03m | £36.15m | £41.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £180.50k | N/A | £770.94k | £12.28m | £12.86m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.38m | £11.75m | £8.16m | £22.32m | £24.28m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £12.83m | £12.03m | £5.18m | £6.09m | £9.02m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.59m | £1.57m | £1.37m | £1.65m | £1.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.72m | £6.09m | £4.91m | £4.95m | £4.00m | |
|
Incwm - Arall | £417.09k | £283.12k | £793.41k | £88.12k | £102.13k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00m | £300.39k | £456.43k | £1.39m | £1.14m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £24.14m | £23.16m | £20.07m | £28.81m | £32.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.57m | £11.88m | £7.96m | £7.35m | £8.96m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £138.25k | £146.71k | £147.18k | £190.80k | £240.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £95.39k | £29.38k | £75.72k | £36.89k | £32.08k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £161.79k | £357.01k | £303.45k | £379.48k | £429.99k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.