Hanes ariannol CHAPMAN CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 232791
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £366.74k | £371.90k | £265.31k | £2.18m | £2.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £397.60k | £394.10k | £286.63k | £330.45k | £403.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £1.88m | £1.96m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £299.66k | £377.82k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £100 | £360 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £1.88m | £1.96m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £303.29k | £369.53k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £27.16k | £33.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £3.29k | £3.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £300.00k | £366.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £27.16k | £33.78k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.