ymddiriedolwyr MAKERS OF PLAYING CARDS CHARITY
Rhif yr elusen: 232876
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Corb | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Robin Squire | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
David Michael Bole | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Christopher George Bowhay | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Anthony Leslie Blower | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Suzanne Nichols | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Neil Logan Green | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
David Hussey | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
CAPT MICHAEL LEIGH DAVIS-MARKS OBE RN | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|
||||
Nicholas John Prentice | Ymddiriedolwr | 06 June 2015 |
|
|||||
MARK JAMES WINSTON | Ymddiriedolwr | 31 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.