ymddiriedolwyr CYMDEITHAS CEREDIGION I'R DEILLION - CARDIGANSHIRE ASSOCIATION FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 233171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Guest | Cadeirydd | 18 June 2019 |
|
|
||||||||||
Dianna Williams | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||||||||
Bethan Evans | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||||||||
Amanda Dawn Francis | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||||||||
Faaeza Jasdanwalla-Williams | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||||||||
WILLIAM GWYN JONES | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|||||||||||
Dafydd Ladd | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||||||||
Gordon Harries | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||||||||
Gillian Harries | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||||||||
Eurwen Booth | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
||||||||||
RHYS MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
ALISON HAMILTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
CAROL EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.