Dogfen lywodraethu THE HOSPITAL OF ST OSWALD
Rhif yr elusen: 233566
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 31 JUL 1878 AS AMENDED ON 15 AUG 1930 AS AMENDED ON 29 AUG 1941 AS AMENDED ON 17 NOV 1961 AS AMENDED ON 18 JUN 1969 AS AMENDED ON 01 SEP 1977 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 25 MAY 2017
Gwrthrychau elusennol
ALMSHOUSES FOR PERSONS IN NEED OF ASSISTANCE WHO ARE OVER 50 YEARS OF AGE, OF SOUND MIND, AND WITHOUT WIFE OR HUSBAND.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WORCESTER
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.