Hanes ariannol NOTRE DAME DE FRANCE TRUST - SOCIETY OF MARY
Rhif yr elusen: 233639
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £751.78k | £786.64k | £812.77k | £917.54k | £903.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £686.60k | £799.65k | £832.77k | £886.50k | £899.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £181.85k | £211.56k | £239.29k | £242.48k | £234.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £100.24k | £106.68k | £137.22k | £142.68k | £127.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £469.69k | £468.41k | £436.25k | £532.38k | £541.56k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £623.04k | £729.62k | £755.36k | £855.73k | £849.67k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £77.41k | £30.77k | £49.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.62k | £15.29k | £0 | £13.32k | £36.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £10.80k | £10.00k | £0 | £8.84k | £18.86k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £49.93k | £54.74k | £0 | £30.77k | £49.75k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.