Hanes ariannol THE MEDICALERT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 233705
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.42m | £1.45m | £1.33m | £1.37m | £1.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.24m | £1.06m | £1.09m | £1.16m | £1.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.12k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £92.22k | £210.90k | £135.78k | £253.10k | £167.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.29m | £1.23m | £1.19m | £1.11m | £1.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.10k | £591 | £67 | £9.01k | £48.15k | |
|
Incwm - Arall | £37.64k | £3.40k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.10k | £111.31k | £33.34k | £166.84k | £68.21k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.24m | £1.06m | £1.09m | £1.16m | £1.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.86k | £12.97k | £7.80k | £8.49k | £9.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.