ymddiriedolwyr THE CHURCHES FELLOWSHIP FOR PSYCHICAL AND SPIRITUAL STUDIES
Rhif yr elusen: 233778
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jennifer Mary Lane | Cadeirydd | 06 December 2020 |
|
|
||||||||||
IAN FORDYCE | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|||||||||||
Andrew John Constantine Cort | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||||||||
Rev ANDREW JOHN FISHER | Ymddiriedolwr | 03 September 2021 |
|
|
||||||||||
Dr SANTHA BHATTACHARJI | Ymddiriedolwr | 06 December 2020 |
|
|
||||||||||
Helen Cynthia Patricia Beck | Ymddiriedolwr | 06 December 2020 |
|
|
||||||||||
RUTH MARY BIRD | Ymddiriedolwr | 06 December 2020 |
|
|
||||||||||
Dr ROBERT ANDREW GILBERT | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|||||||||||
Cherry Ann Simpkin | Ymddiriedolwr | 03 November 2014 |
|
|||||||||||
VICTORIA JANE JEFFS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
REVD NEIL SETON BROADBENT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.