ymddiriedolwyr HARLESTONE RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 233795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN MARY FLYNN | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|||||
Sarah Stock | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
GRAHAM WELLS | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|||||
DAPHNE BAYLISS | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|||||
IVOR CASWELL | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|||||
ELIZABETH LYNN DYBALL | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|||||
Rev Andrea Watkins | Ymddiriedolwr | 23 October 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.