Hanes ariannol PALLOTTINE MISSIONARY SISTERS OF THE CATHOLIC APOSTOLATE
Rhif yr elusen: 234185
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.77m | £2.03m | £2.31m | £2.29m | £2.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.86m | £2.00m | £2.08m | £2.16m | £2.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £405.70k | £425.39k | £504.78k | £576.53k | £611.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £114.66k | £74.72k | £611.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £108.19k | £113.87k | £114.05k | £113.04k | £93.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.62m | £1.87m | £2.06m | £2.07m | £2.17m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £38.92k | £38.83k | £26.62k | £27.31k | £28.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £114.66k | £74.72k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.85m | £1.99m | £2.07m | £2.15m | £2.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.98k | £13.91k | £11.06k | £12.52k | £11.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.67k | £14.94k | £16.68k | £15.51k | £16.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £14.98k | £13.91k | £11.06k | £12.52k | £11.77k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.