Hanes ariannol SECULAR CLERGY COMMON FUND
Rhif yr elusen: 234473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.68m | £1.91m | £1.89m | £1.43m | £1.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.70m | £1.90m | £1.72m | £1.87m | £1.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.95k | £28.53k | £64.08k | £21.08k | £371.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.86k | £17.39k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £775.60k | £862.51k | £983.35k | £854.12k | £907.66k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £868.34k | £999.97k | £827.64k | £509.64k | £617.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £13.67k | £40.78k | £7.84k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £50.00k | £0 | £356.60k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.61m | £1.81m | £1.64m | £1.75m | £1.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £94.64k | £97.15k | £78.85k | £116.57k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £195.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £92.52k | £0 | £77.53k | £116.57k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £1.10k | £1.19k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.