Hanes ariannol THE MACHZIKEI HADASS COMMUNITIES
Rhif yr elusen: 235459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.72m | £4.01m | £4.71m | £5.07m | £5.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.66m | £3.71m | £4.34m | £4.87m | £5.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.48m | £1.42m | £1.86m | £1.73m | £1.80m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.17m | £2.52m | £2.75m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £3.24m | £3.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £65.94k | £70.30k | £102.00k | £53.60k | £9.64k | |
|
Incwm - Arall | £2.04k | £6.53k | £0 | £44.35k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.60m | £1.49m | £1.89m | £2.24m | £5.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.95m | £2.22m | £2.45m | £2.62m | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £110.51k | £27.53k | £133.54k | £12.00k | £12.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.10m | £1.36m | £1.75m | £1.37m | £1.89m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £59.37k | £26.05k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £110.51k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.