Dogfen lywodraethu AMETHYST RESOURCE CENTRE FOR ALCOHOL AND DRUG EDUCATION
Rhif yr elusen: 235564
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5 MAY 1956 AS AMENDED 16 APRIL 1975, 15 JULY 1981, 10 JULY 2001 AND 26 JANUARY 2004.
Gwrthrychau elusennol
THE ENCOURAGEMENT OF TOTAL ABSTINENCE FROM ALCOHOLIC DRINK AND OTHER DRUGS; CLEAN, HEALTHY, TEMPERATE LIVING AND CHRISTIAN CITIZENSHIP.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
COUNTY BOROUGH OF READING AND SURROUNDING DISTRICTS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.