Hanes ariannol THE BANNER OF TRUTH TRUST
Rhif yr elusen: 235652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (126 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.61m | £1.97m | £2.18m | £2.65m | £2.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58m | £1.54m | £1.92m | £2.14m | £2.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £46.48k | £104.79k | £75.25k | £458.76k | £272.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.49m | £1.79m | £1.97m | £2.13m | £2.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £77.14k | £75.32k | £62.71k | £67.48k | £70.97k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.56k | £10.86k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.50k | £32.85k | £48.76k | £64.25k | £92.19k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.56m | £1.54m | £1.91m | £2.14m | £2.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.51k | £0 | £13.65k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.47k | £39.31k | £13.92k | £0 | £57.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £43.28k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £13.51k | £0 | £13.65k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.