Dogfen lywodraethu THE BANNER OF TRUTH TRUST
Rhif yr elusen: 235652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (126 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 1 JULY 1959, ORDERS OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 18 APRIL 2005, AND 14 JUNE 2005. AS AMENDED ON 28 APR 2017 AS AMENDED ON 08 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION, ADVANCEMENT AND DISSEMINATION TO ENHANCE THE BETTER KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF THE DOCTRINES OF THE CHRISTIAN FAITH AND IN PERTICULAR THAT ASPECT OF THE SAID FAITH AS TAUGHT BY THE PROTESTANT REFORMERS AND ENGLISH PURITANS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ANY PART OF THE WORLD.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.