Hanes ariannol THE CHARITY OF MRS CATHERINE BOVEY FOR THE DISTRIBUTION OF BIBLES AND OTHER BOOKS IN THE ANCIENT PARISH OF FLAXLEY, IN THE COUNTY OF GLOUCESTER.
Rhif yr elusen: 236296
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £873 | £891 | £908 | £932 | £936 | |
|
Cyfanswm gwariant | £190 | £153 | £244 | £174 | £182 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.