ymddiriedolwyr CHARITIES ADMINISTERED IN CONNECTION WITH THE FRANDLEY PREPARATIVE MEETING
Rhif yr elusen: 236453
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavin John Hewson Mendham | Cadeirydd | 01 January 2015 |
|
|||||||||
Dr Jane Barrett | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||||||
Sue Pounder | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||||
Susan Clark | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||||
Brenda Anne Crothers | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||||||
Ann Lees Lewis | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||||||
Jill Maguire | Ymddiriedolwr | 13 February 2016 |
|
|||||||||
GILLIAN ALCOCK | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.