ymddiriedolwyr WEST HALLAM UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 236770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
June Thornton | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|||||
Diane Cox | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
Christine Barnes | Ymddiriedolwr | 09 June 2019 |
|
|
||||
John Fowler | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
Steven Webster | Ymddiriedolwr | 24 June 2014 |
|
|
||||
Linda Webster | Ymddiriedolwr | 06 November 2012 |
|
|
||||
CAROL HART | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JANET HAYES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.