Hanes ariannol WEC INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 237005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.37m | £2.41m | £2.71m | £1.79m | £1.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.67m | £2.62m | £2.16m | £2.48m | £1.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.13m | £2.07m | £2.56m | £1.61m | £641.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.14k | £12.10k | £15.23k | £27.00k | £68.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £106.89k | £107.28k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £117.27k | £218.43k | £129.89k | £148.44k | £303.92k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £585 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £269.93k | £360.58k | £831.18k | £266.17k | £338.96k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.67m | £2.62m | £2.16m | £2.14m | £1.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.31k | £33.63k | £18.42k | £68.97k | £84.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £342.91k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.