ymddiriedolwyr Henry Smith Horley Charity
Rhif yr elusen: 237044
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (27 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catharine O'Shauhnessy | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Maria Louise Digby | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Jenny Ingrid Christina Norden | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|||||
Jacqueline Carol Jones | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
||||
David Yates | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|
||||
Douglas Ward Kilborn | Ymddiriedolwr | 16 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.