Dogfen lywodraethu THE JOHNSON OR SECULAR CLERGY ASSOCIATION OF THE ARCHDIOCESE OF BIRMINGHAM
Rhif yr elusen: 238681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 05/10/1964 AS AMENDED ON 29/11/2000 AS AMENDED ON 11/07/2001 AS AMENDED ON 14/07/2010 AS AMENDED ON 13/07/2011 AS AMENDED ON 11 JUL 2012 AS AMENDED ON 11 JUL 2013 as amended on 02 Jul 2018 as amended on 07 Oct 2020 as amended on 05 Jul 2021 as amended on 05 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
THE SUPPORT OF THE SECULAR CLERGY OF THE ARCHDIOCESE, WHO, ON ACCOUNT OF AGE OR INFIRMITY ARE NO LONGER ABLE TO WORK, AND TO ASSIST PRIESTS WITH TEMPORARY ILLNESS, OR WHO HAVE TO UNDERGO OPERATIONS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ARCHDIOCESE OF BIRMINGHAM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.