ymddiriedolwyr WINKFIELD PAROCHIAL CHARITY
Rhif yr elusen: 239931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Mark Jerrum | Cadeirydd | 01 October 2020 |
|
|||||||
Otto Maximillian Lazar | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||||
Juliet Alison Blakemore | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|||||||
Rev Patrick Mukholi | Ymddiriedolwr | 26 September 2020 |
|
|||||||
Kathryn Laura Harris | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|||||||
LESLEY PHILPOT | Ymddiriedolwr | 31 January 2018 |
|
|||||||
NIGEL ATKINSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||
LYNN JENKINS | Ymddiriedolwr | 16 October 2014 |
|
|||||||
ANGELA JANE MICHIE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.