Hanes ariannol COMMUNITY OF ST MARY THE VIRGIN AT WANTAGE
Rhif yr elusen: 240513
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £589.43k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.29m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £125.82k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £133.70k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £329.34k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £565 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.54k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.24m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £50.51k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.87k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £177.18k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £50.51k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.