ymddiriedolwyr THE WORCESTERSHIRE BUILDING PRESERVATION TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 241258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Keith-Lucas | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|||||||
Sara Reader | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|||||||
Lewis Thomas Hobbs | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|||||||
Hayley Andrews | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|||||||
Paul Andrews | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|||||||
Rebecca Louise Catherine Greenhill | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|||||||
Ian Donald Tompkins | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|||||||
Robin Sellers | Ymddiriedolwr | 10 January 2019 |
|
|||||||
IAN WILSON | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|||||||
Andrew Foster | Ymddiriedolwr | 03 November 2016 |
|
|||||||
EDWARD GRAHAM BARRON | Ymddiriedolwr | 03 November 2016 |
|
|||||||
Nicholas Crombie | Ymddiriedolwr | 03 November 2016 |
|
|
||||||
Steve Mason | Ymddiriedolwr | 18 January 2016 |
|
|||||||
Philip Adams | Ymddiriedolwr | 07 January 2016 |
|
|||||||
Sue Whitehouse | Ymddiriedolwr | 07 January 2016 |
|
|||||||
Kate Andrew | Ymddiriedolwr | 07 January 2016 |
|
|||||||
JAYNE PILKINGTON | Ymddiriedolwr | 07 January 2016 |
|
|||||||
Peter David Arnold | Ymddiriedolwr | 07 January 2016 |
|
|
||||||
Nicholas Hogben | Ymddiriedolwr | 07 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.