ymddiriedolwyr LANE END VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 244024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEILA ANN KEATINGE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Kath Gill | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Tomasz Lipinski | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Ritchard Tysoe | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Richard Croxon | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Anne Bolton | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
John Edward Nicolson | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Alison Hartnett | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Margaret Croxson | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
Anna Bacon | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
DAVID HARNETT | Ymddiriedolwr | 09 March 2015 |
|
|
||||
PROF CHRISTOPHER ANTONY RAMSDEN | Ymddiriedolwr | 25 October 2012 |
|
|
||||
PETER STANLEY ROSE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.